Jens Hedevang Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | "HEDEVANG MØBLER A/S" (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krusbjerg Vindkraft I/S (11 år 9 måneder) |
Seed: 1257295286
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1989 i "HEDEVANG MØBLER A/S" (tidligere A/S PSE NR. 3206) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jens Hedevang Nielsen i 4 år 5 måneder, inden stoppet d. 25. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krusbjerg Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Krusbjerg Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2013
Registreringsdato: 03.01.2013 -
TROLDHEDE ERHVERVSUDVIKLING ApS (Nu: TROLDHEDE UDVIKLINGSSELSKAB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2003
Registreringsdato: 17.06.2003 -
TROLDHEDE ERHVERVSUDVIKLING ApS (Nu: TROLDHEDE UDVIKLINGSSELSKAB ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2002
Registreringsdato: 27.08.2002
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2002 - 17.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.1989 - 25.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørn Vendelbo Klemmensen.