Karsten Overgaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ORLA'S MASKINFORRETNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.708' DKK KOSLM HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -538' DKK EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.128' DKK LADING MASKINFORRETNING ApS (2023) |
Største gæld: | 42.199' DKK LADING MASKINFORRETNING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LADING MASKINFORRETNING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS (13 år) |
Seed: 1420090093
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 hos ORLA'S MASKINFORRETNING A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karsten Overgaard Sørensen i 4 år, inden stoppet den 22. november 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. november 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOSLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
Via KOSLM HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS
Via KOSLM HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2011 -
KOSLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2012 -
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.08.2020
Registreringsdato: 10.08.2020 -
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2020
Registreringsdato: 10.08.2020 -
LADING MASKINFORRETNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018
Blå bog (fortsat)
Karsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.07.2020 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47% -
Ejer og Direktør
14.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.06.2005 - 31.05.2018
Reel ejer
14.06.2012 - 31.05.2018
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.09.2011 - 05.01.2018
Direktør
20.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.11.2007 - 14.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Overgaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOSLM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.731' DKK. Igennem sit holdingselskab KOSLM HOLDING ApS har Karsten dermed også ejerandele i BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S (33.34-49.99%) samt EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Karsten Overgaard Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KOSLM HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.708' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS fremviste et underskud på 538' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.060' DKK (LADING MASKINFORRETNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 538' DKK (EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.128' DKK (LADING MASKINFORRETNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.040' DKK (EJENDOMSSELSKABET SØDALEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Ove Thisted Jørgensen.