Jesper Bjerre Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NET MASTERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.267' DKK MAXIPHARMA A/S (2021) |
Største underskud: | -1.379' DKK AKTIESELSKABET SGJ (2022) |
Største egenkapital: | 4.880' DKK AKTIESELSKABET SGJ (2021) |
Største gæld: | 2.891' DKK MAXIPHARMA A/S (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MAXIPHARMA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET SGJ (14 år 6 måneder) |
Seed: 1545342134
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1990 hos NET MASTERS A/S (tidligere A/S PSE NR. 3759) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Bjerre Jensen i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 15. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET SGJ
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MAXIPHARMA A/S
Via AKTIESELSKABET SGJ
Direktørposter (2)
-
AKTIESELSKABET SGJ
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2010 -
MAXIPHARMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
AKTIESELSKABET SGJ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2011 -
MAXIPHARMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2011
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
FrontFuel A/S (Nu: FrontFuel ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
FrontFuel A/S (Nu: FrontFuel ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2018
Registreringsdato: 06.07.2018 -
CHAINEX CONSULTING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2016
Registreringsdato: 25.08.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.03.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.03.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99,16% -
Direktør
03.03.2010 - Stadig aktiv
Ejer
12.03.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99,2% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2018 - 14.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2013 - 25.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1990 - 15.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Bjerre Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos MAXIPHARMA A/S der præsenterede et overskud på 1.267' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET SGJ der præsenterede et underskud på 1.379' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år fra 2011 til i dag hos AKTIESELSKABET SGJ.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 290' DKK (MAXIPHARMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.910' DKK (AKTIESELSKABET SGJ).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.766' DKK (MAXIPHARMA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Henrik Bencke.