Claus Hincheli Hejlesen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HORIZONS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 57.139' DKK KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) (2016) |
Største underskud: | -118.961' DKK KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 126.722' DKK KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) (2016) |
Største gæld: | 222.981' DKK KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 160 årsværk hos KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KILROY INTERNATIONAL A/S (19 år 8 måneder) |
Seed: 1320296564
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1995 hos HORIZONS A/S (tidligere KILROY TRAVELS DENMARK A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Claus Hincheli Hejlesen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 7. november 1997.
I dag arbejder virksomheden med rejsebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 46.939' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HC Invest Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
SSTS A/S
Via HC Invest Holding ApS -
KILROY INTERNATIONAL A/S
Via SSTS A/S -
HORIZONS A/S
Via KILROY INTERNATIONAL A/S -
BENNS A/S
Via KILROY INTERNATIONAL A/S -
OURWORLD A/S
Via KILROY INTERNATIONAL A/S -
JR Travel A/S
Via KILROY INTERNATIONAL A/S
Direktørposter (3)
-
KILROY INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005 -
SSTS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2007 -
HC Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2015
Bestyrelsesposter (6)
-
HORIZONS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2005 -
KILROY INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2007 -
BENNS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2005 -
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIATION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2015 -
SSTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2007 -
JR Travel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2018
Tidslinje (50)
-
JR Travel A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018 -
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIATION
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2015
Registreringsdato: 26.10.2015 -
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIATION
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2015
Registreringsdato: 19.10.2015
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KILROY INTERNATIONAL A/S -
Ejer og Direktør
29.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 57,14% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2007 - Stadig aktiv
Direktør
12.06.2007 - Stadig aktiv
Ejer
16.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HC Invest Holding ApS -
Direktør
01.01.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SSTS A/S -
Reel ejer
06.12.2012 - 30.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Claus Hincheli Hejlesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) der præsenterede et overskud på 57.139' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos KILROY TRAVELS INTERNATIONAL A/S (Nu: KILROY INTERNATIONAL A/S) der præsenterede et underskud på 118.961' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 7 måneder fra 2005 til i dag hos BENNS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46.939' DKK (KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 39.874' DKK (MYPLANET HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.007' DKK (DIS. DANMARKS INTERNATIONALE STUDENTERKOMITE (Nu: DISFONDEN)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -802' DKK (JR Travel A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Henrik Stig Kaltoft.