Ivan Nadelmann
Karrieren startede hos: | BILUDAN GRUPPEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 224.780' DKK AVIS LEASING A/S (Nu: ALD AUTOMOTIVE A/S) (2015) |
Største underskud: | -298.652' DKK JET TIME A/S (Nu: Luftfartsselskabet af 21. juli 2020 A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 910.274' DKK AVIS LEASING A/S (Nu: ALD AUTOMOTIVE A/S) (2014) |
Største gæld: | 3.401.405' DKK AVIS LEASING A/S (Nu: ALD AUTOMOTIVE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 465 årsværk hos JET TIME A/S (Nu: Luftfartsselskabet af 21. juli 2020 A/S) (2013-14) |
Seed: 118122772
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i BILUDAN GRUPPEN A/S (tidligere AVIS BILUDLEJNING A/S) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Ivan Nadelmann nu besiddet i 55 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 5.376' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K/S SKOVSHOVED HOTEL AF 2003
Ejerandel: 90-99.99% -
IN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
CROWSTUEN ApS
Via K/S SKOVSHOVED HOTEL AF 2003 -
BILUDAN GRUPPEN A/S
Via IN ApS -
Biler i Rusland A/S
Via BILUDAN GRUPPEN A/S -
Carirus ApS
Via Biler i Rusland A/S -
BILUDAN FINANS A/S
Via BILUDAN GRUPPEN A/S
Direktørposter (5)
-
IN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2007 -
BILUDAN GRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1968 -
Biler i Rusland A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Carirus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
BILUDAN FINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
CROWSTUEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2005 -
FONDEN MACHSIKE HADAS OG JESHURUN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019 -
BILUDAN GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1968 -
Biler i Rusland A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2022 -
Carirus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2022 -
BILUDAN FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (109)
-
ASD EJENDOMME A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ASD EJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ASD EJENDOMME A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Ivan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.1968 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2006 - 30.06.2022
Reel ejer
31.12.2012 - 07.12.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2022 - 30.06.2023
Ejerandel: 100%
Ivan Nadelmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IN ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 168.707' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Carirus ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ivan Nadelmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ivan Nadelmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i JUPOLCAR HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 126.351' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AVIS BILUDLEJNING A/S (Nu: BILUDAN GRUPPEN A/S) der præsenterede et underskud på 47.778' DKK.
Ivan har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 9 måneder fra 1968 til i dag hos BILUDAN GRUPPEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 183.645' DKK (AVIS LEASING A/S (Nu: ALD AUTOMOTIVE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32.527' DKK (BILUDLEJNING I DANMARK A/S (Nu: Avis Budget Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 394.166' DKK (AVIS LEASING A/S (Nu: ALD AUTOMOTIVE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.325' DKK (TT VENUE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Frantz Palludan.