Ole Abildgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE ABILDGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.331' DKK DEDUCTOR ApS (2019) |
Største underskud: | -16' DKK OLE ABILDGAARD HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 5.762' DKK DEDUCTOR ApS (2019) |
Største gæld: | 9.921' DKK DEDUCTOR ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DEDUCTOR ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLE ABILDGAARD HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 2063539650
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 ved OLE ABILDGAARD HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ole Abildgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Ole nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 964' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE ABILDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DEDUCTOR ApS
Via OLE ABILDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DEDUCTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2009 -
OLE ABILDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ABILDGAARD CONSULTING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2017
Registreringsdato: 22.04.2017 -
ABILDGAARD CONSULTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2017
Registreringsdato: 05.01.2017 -
ABILDGAARD CONSULTING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2017
Registreringsdato: 05.01.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.03.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.12.2006 - 05.01.2017
Bestyrelsesmedlem
05.01.2017 - 22.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2009 - 25.11.2015
Direktør
25.11.2015 - 25.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Abildgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE ABILDGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.880' DKK. Igennem sit holdingselskab OLE ABILDGAARD HOLDING ApS har Ole dermed også ejerandele i DEDUCTOR ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Ole Abildgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DEDUCTOR ApS fremviste et overskud på 4.331' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor OLE ABILDGAARD HOLDING ApS fremviste et underskud på 16' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.226' DKK (DEDUCTOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.880' DKK (OLE ABILDGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.841' DKK (DEDUCTOR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Henrik Sørensen.