Annette Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PG GRUPPEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 947' DKK PG GRUPPEN A/S (Nu: PG GRUPPEN ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -596' DKK RK Holding København A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.494' DKK PG GRUPPEN A/S (Nu: PG GRUPPEN ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 17.008' DKK RK Holding København A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PG GRUPPEN A/S (Nu: PG GRUPPEN ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PG GRUPPEN ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 1046998218
Det hele startede for alvor en dag i 1993 ved PG GRUPPEN ApS (tidligere PG GRUPPEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Annette Juhl i 7 år 7 måneder, før stoppet den 22. november 2000.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 79' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JUHL Legal & IP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Køberrådgivning ApS
Via JUHL Legal & IP ApS
Direktørposter (1)
-
JUHL Legal & IP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Foreningen Københavns Lysfestival/Copenhagen Light Festival
Fratrådt som repræsentantDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
Foreningen Københavns Lysfestival/Copenhagen Light Festival
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023 -
JUHL Legal & IP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.03.2021
Registreringsdato: 05.03.2021
Blå bog (fortsat)
Annette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.09.2023 - 16.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
05.03.2021 - 31.03.2023
Ejer og Direktør
05.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2018 - 01.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.1993 - 22.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JUHL Legal & IP ApS kunne offentliggøre et overskud på 40' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28' DKK (JUHL Legal & IP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 596' DKK (RK Holding København A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (JUHL Legal & IP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -389' DKK (RK Holding København A/S).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Morten Larsen.