Viggo Gunnersen Harboe
Karrieren startede hos: | DAKO DENMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.093.207' DKK DAKOPATTS A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -27.845' DKK VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.800.829' DKK DAKOPATTS A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 2.041.092' DKK DAKOPATTS A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 696 årsværk hos DAKOPATTS A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS) (2014-15) |
Seed: 1195957990
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved DAKO DENMARK ApS (tidligere DAKOPATTS A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Viggo Gunnersen Harboe i 26 år 4 måneder, før stoppet den 8. november 1993.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.243' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Viggo Harboe Holding 1 ApS
Ejerandel: 100% -
VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
FJORDBLINK SWIMMING POOLS A/S
Via Viggo Harboe Holding 1 ApS -
BRENNER RADIATORER ApS
Via Viggo Harboe Holding 1 ApS -
Brenner Radiatorer Fyn ApS
Via BRENNER RADIATORER ApS -
HARBOES PLANTAGE ApS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS -
IMMUDEX ApS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS -
HVM Invest ApS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS -
HMII NV Komplementar ApS
Via HVM Invest ApS -
HMII NV K/S
Via HMII NV Komplementar ApS -
Immumap Services ApS UNDER KONKURS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS -
Rønnebæk Opholdssted ApS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet TIN TEN ApS
Via VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2006 -
HVM Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2015 -
Ejendomsselskabet TIN TEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2019 -
Viggo Harboe Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
Serodus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2023 -
HVM Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2015 -
Ejendomsselskabet TIN TEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2019
Ejendomme (5)
Tidslinje (27)
-
Sign2Me ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
Serodus ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
Viggo Harboe Holding 1 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Viggo har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 57 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
24.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 69% -
Reel ejer
07.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 69%
Viggo Gunnersen Harboe er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 170.356' DKK.
• Viggo Harboe Holding 1 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 170.356' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Viggo Gunnersen Harboe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 35.452' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor VIGGO HARBOE 2006 HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 27.845' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.972' DKK (HARBOEFONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 549' DKK (PHLOGO ApS (Nu: Serodus ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 82.055' DKK (DAKOPATTS A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.341' DKK (Rønnebæk Opholdssted ApS).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Søren Elmann Ingerslev.