Ole Kirkegård Erlandsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.919' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.501' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 23.438' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 14.316' DKK DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af OE HOLDING HERNING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 1682318134
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1982 ved DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS (tidligere DEN RIGTIGE SLAGTER ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Kirkegård Erlandsen i 13 år 11 måneder, før fratrædelsen den 17. marts 1996.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GODSET ApS
Via OE HOLDING HERNING ApS -
Vester Vistorp Plantage I/S
Via OE HOLDING HERNING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2015 -
GODSET ApS
Bestyrelsesmedlem (økonomidirektør)Indtrådt: 22.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
FRUEHØJ SLAGTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
FRUEHØJ SLAGTER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
OE HOLDING HERNING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2015
Registreringsdato: 07.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
01.02.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
04.02.2002 - 12.06.2018
Ejerandel: 51% -
Direktør
04.02.2002 - 11.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Kirkegård Erlandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OE HOLDING HERNING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.243' DKK. Igennem sit holdingselskab OE HOLDING HERNING ApS har Ole dermed også ejerandele i GODSET ApS (33.34-49.99%) og Vester Vistorp Plantage I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Kirkegård Erlandsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor OE HOLDING HERNING ApS fremviste et overskud på 4.919' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor OE HOLDING HERNING ApS fremviste et underskud på 2.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.650' DKK (DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.179' DKK (DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.516' DKK (FRUEHØJ SLAGTER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Torben Amstrup.