Jacob Bogh Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WINTELL HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 246.200' DKK TREFOR VARME A/S (2019) |
Største underskud: | -151.619' DKK TREFOR VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.308.663' DKK TREFOR VAND A/S (2023) |
Største gæld: | 2.191.009' DKK TREFOR EL-NET A/S (2023) |
Flest årsværk: | 240 årsværk hos JYSKE MEDIER A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af Vejle Shipping & Trading ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 296089169
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2010 hos WINTELL HOLDING ApS (tidligere INTELL SOLUTIONS HOLDING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Bogh Nielsen i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 1. september 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBN Holding, Vejle af 2023 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (2)
-
TREFOR VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2019 -
TREFOR EL-NET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
JBN Holding, Vejle af 2023 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
LHM. LERCHE-HENRIKSEN & MØLLER A/S (Nu: LHM. LERCHE-HENRIKSEN & MØLLER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
CHARLES PETERSEN VEJLE A/S (Nu: CHARLES PETERSEN VEJLE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 57,5% -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,75%
Jacob Bogh Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBN Holding, Vejle af 2023 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -309' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne VAF-Fonden (Er reel ejer som udpeget daglig ledelse), VAF MEDIER HOLDING A/S (57,5%) samt VAF-Fonden (Er reel ejer som bestyrelsesmedlem), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jacob Bogh Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LHM. LERCHE-HENRIKSEN & MØLLER A/S (Nu: LHM. LERCHE-HENRIKSEN & MØLLER ApS) landede et overskud på 2.033' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JBN HOLDING, VEJLE ApS (Nu: Vejle Shipping & Trading ApS) landede et underskud på 5.118' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.066' DKK (TREFOR EL-NET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.118' DKK (JBN HOLDING, VEJLE ApS (Nu: Vejle Shipping & Trading ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.308.663' DKK (TREFOR VAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -6.231' DKK (JBN HOLDING, VEJLE ApS (Nu: Vejle Shipping & Trading ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Gert Eg.