Kristine Lind
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | L&K Bredsten A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.368' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største underskud: | -790' DKK JENS LIND HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 11.553' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største gæld: | 32.148' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JENS LIND HOLDING A/S (26 år 1 måned) |
Seed: 1366926084
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1988 i L&K Bredsten A/S (tidligere LIND & KRUSE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kristine Lind i 24 år, inden stoppet d. 30. marts 2012.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 3.368' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JENS LIND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2012
Registreringsdato: 30.03.2012 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2012
Registreringsdato: 30.03.2012
Blå bog (fortsat)
Kristine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.1988 - 30.03.2012
Bestyrelsesmedlem
30.03.2012 - 16.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristine Lind har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i JENS LIND HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 1.014' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i JENS LIND HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 790' DKK.
Kristine har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 1 måned fra 1998 til i dag hos JENS LIND HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.368' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.553' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.469' DKK (JENS LIND HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Jens Lind.