Thorbjørn Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 12605 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.370' DKK FAIRGAME ApS (2018-19) |
Største underskud: | -436' DKK ASX 12605 ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 18.017' DKK SAX ApS AF 2012 (2022-23) |
Største gæld: | 3.513' DKK THORBJØRNS AUTOMATSERVICE ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Æ Gl. Laugstow Tarm ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASX 12605 ApS (36 år 10 måneder) |
Seed: 1224536438
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved ASX 12605 ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Thorbjørn Kristensen i 25 år 1 måned, før stoppet den 3. december 2012.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 88' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RISBJERG PLANTAGE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SAX ApS AF 2012
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Risbjerg Skovbrug K/S
Via RISBJERG PLANTAGE ApS -
Æ Gl. Laugstow Tarm ApS
Via SAX ApS AF 2012 -
ASX 12605 ApS
Via SAX ApS AF 2012 -
FAIRGAME ApS
Via SAX ApS AF 2012
Direktørposter (4)
-
Æ Gl. Laugstow Tarm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2019 -
ASX 12605 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1987 -
SAX ApS AF 2012
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2012 -
FAIRGAME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
Risbjerg Skovbrug K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
RISBJERG PLANTAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2010
Ejendomme (4)
Tidslinje (13)
-
Æ Gl. Laugstow Tarm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
THORBJØRNS AUTOMATSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
Risbjerg Skovbrug K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Thorbjørn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.05.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
31.03.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør og Reel ejer
10.12.2013 - 01.01.2019
Ejerandel: 100%
Thorbjørn Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SAX ApS AF 2012 (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.017' DKK. Gennem holdingselskabet SAX ApS AF 2012 har Thorbjørn derfor også andele i Æ Gl. Laugstow Tarm ApS (50-66.65%), ASX 12605 ApS (100%) og FAIRGAME ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Thorbjørn Kristensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor FAIRGAME ApS kunne fremvise et overskud på 2.370' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ASX 12605 ApS kunne fremvise et underskud på 436' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (Risbjerg Plantage K/S (Nu: Risbjerg Skovbrug K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.773' DKK (Risbjerg Plantage K/S (Nu: Risbjerg Skovbrug K/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 258' DKK (RISBJERG PLANTAGE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thorbjørn' netværk er Lisbeth Kristensen.