Kim Davidsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.B. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.252' DKK A/S PSE NR. 2889 (Nu: SJÆLLANDS BILAUKTION A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.466' DKK SB 2003 HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 56.040' DKK SB 2003 HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 33.289' DKK K/S TREKANTEN VEJLE (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos A/S PSE NR. 2889 (Nu: SJÆLLANDS BILAUKTION A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SJÆLLANDS BILAUKTION A/S (35 år 11 måneder) |
Seed: 1606369728
Karrieren I Danmark startede i 1984 ved S.B. ApS (tidligere DICO KONFEKTION ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Kim Davidsen i 12 år 6 måneder, før stoppet den 30. juni 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SB 2003 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SJÆLLANDS BILAUKTION A/S
Via SB 2003 HOLDING ApS -
K/S Estate Ejendomme II
Via SJÆLLANDS BILAUKTION A/S -
Komplementarselskabet Estate Ejendomme II ApS
Via SJÆLLANDS BILAUKTION A/S -
Komplementarselskabet BK Aalborg Syd ApS
Via SB 2003 HOLDING ApS -
K/S Estate BK Aalborg Syd
Via Komplementarselskabet BK Aalborg Syd ApS
Direktørposter (2)
-
SJÆLLANDS BILAUKTION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1988 -
SB 2003 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
SJÆLLANDS BILAUKTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1988
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Bilhuset Storm ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Bilhuset Storm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
FREDERIKSBORGVEJ 179 KBH ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.10.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.09.2019 - 27.12.2023
Direktør
16.12.2021 - 14.03.2023
Ejerandel: 75% -
Reel ejer
31.05.2018 - 13.08.2020
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - 24.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Davidsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SB 2003 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 56.040' DKK. Gennem holdingselskabet SB 2003 HOLDING ApS har Kim derfor også andele i SJÆLLANDS BILAUKTION A/S (100%), Komplementarselskabet BK Aalborg Syd ApS (10-14.99%) og K/S Estate BK Aalborg Syd (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kim Davidsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor A/S PSE NR. 2889 (Nu: SJÆLLANDS BILAUKTION A/S) kunne fremvise et overskud på 12.252' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor SB 2003 HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.466' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 5.417' DKK (A/S PSE NR. 2889 (Nu: SJÆLLANDS BILAUKTION A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 2. DECEMBER 2003 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 56.040' DKK (SB 2003 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (TREKANTEN VEJLE KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jan Kauffmann.