Thomas Neergaard Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS NEERGAARD JACOBSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.974' DKK K/S WARSTOCK (2016) |
Største underskud: | -4.752' DKK K/S WARSTOCK (2018) |
Største egenkapital: | 9.399' DKK K/S WARSTOCK (2017) |
Største gæld: | 27.585' DKK K/S WARSTOCK (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TNJ Holding Co. ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af WARSTOCK KOMPLEMENTAR ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 645675664
Det startede for alvor en dag i 2006 ved THOMAS NEERGAARD JACOBSEN ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Neergaard Jacobsen i 4 år 3 måneder, før stoppet den 28. januar 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
WARSTOCK KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
TNJ Holding Co. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S WARSTOCK
Via WARSTOCK KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
TNJ Holding Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WARSTOCK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Micar ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
TNJ Consulting Co. (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017 -
TNJ Holding Co. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2016
Registreringsdato: 22.11.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
11.05.2015 - 28.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - 31.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
29.04.2015 - 22.08.2016
Ejer
29.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.10.2006 - 28.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S WARSTOCK kunne offentliggøre et overskud på 3.974' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S WARSTOCK kunne offentliggøre et underskud på 4.752' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 84' DKK (Micar ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 548' DKK (K/S WARSTOCK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.644' DKK (K/S WARSTOCK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (TNJ Holding Co. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Bo Kinch Andersen.