Majken Skovbøg Albrechtsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNCLEGREY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.492' DKK UNCLEGREY A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 54.399' DKK UNCLEGREY A/S (2023) |
Største gæld: | 62.998' DKK UNCLEGREY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 103 årsværk hos UNCLEGREY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MERCANTILA A/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 1061415706
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2013 ved UNCLEGREY A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Majken Skovbøg Albrechtsen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 28. maj 2014.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 17.492' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Frisk Kapital ApS
Ejerandel: 0%Nyt selskab -
ASA Compounder ApS
Ejerandel: 0%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MERCANTILA A/S
Via Frisk Kapital ApS
Repræsentant (1)
-
Villabyen Hellebo
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.04.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MERCANTILA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ASA Compounder ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Frisk Kapital ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
ASA Compounder ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Majken har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2014 - Stadig aktiv
Ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Frisk Kapital ApS -
Stifter og Ejer
13.08.2024 - 20.08.2024
Ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
13.08.2024 - 20.08.2024
Ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2013 - 28.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Majken Skovbøg Albrechtsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Frisk Kapital ApS (ejer lige nu 1%).
• ASA Compounder ApS (ejer lige nu 1%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Majken Skovbøg Albrechtsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17.492' DKK (UNCLEGREY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.399' DKK (UNCLEGREY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.164' DKK (MERCANTILA ADVERTISING A/S (Nu: MERCANTILA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Majken' netværk er Rasmus Skovbøg Albrechtsen.