Lars Bodum
Seed: 1308925767
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved SEA AND SHORE MARINE RESEARCH (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION) (tidligere INSTITUT FOR FISKERIFORVALTNING- OG KYSTSAMFUNDSUDVIKLING (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION)) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Bodum i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 23. januar 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 2023.
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
SEA AND SHORE MARINE RESEARCH (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2016
Registreringsdato: 09.05.2016 -
SEA AND SHORE MARINE RESEARCH (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2016
Registreringsdato: 09.05.2016 -
Dato: 08.05.2016
Registreringsdato: 08.05.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - 20.04.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2010 - 23.01.2012
Direktør
23.01.2012 - 16.04.2012
Bestyrelsesmedlem
16.04.2012 - 08.05.2016
Bestyrelsesmedlem
09.05.2016 - 09.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bodum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved INSTITUT FOR FISKERIFORVALTNING- OG KYSTSAMFUNDSUDVIKLING (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION) (Nu: SEA AND SHORE MARINE RESEARCH (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION)) der præsenterede et overskud på 3' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2012 til 2016 hos SEA AND SHORE MARINE RESEARCH (FOND) INSTITUTE FOR FISHERIES MANAGEMENT AND COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT (FOUNDATION).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jens Gottlieb.