Christian Johnson
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBRO IDRÆTSCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.164' DKK MARIAGERFJORD VAND A/S (2020) |
Største underskud: | -2.752' DKK MARIAGERFJORD VAND A/S (2014) |
Største egenkapital: | 723.201' DKK MARIAGERFJORD VAND A/S (2023) |
Største gæld: | 835.125' DKK MARIAGERFJORD VAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos MARIAGERFJORD VAND A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN FOR AFHOLDELSE AF AMBULANCEDAGENE I HOBRO (6 år 8 måneder) |
Seed: 2004524646
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2013 i HOBRO IDRÆTSCENTER i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Christian Johnson i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 9. marts 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 394' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MARIAGERFJORD VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 27.01.2022
Tidslinje (7)
-
MARIAGERFJORD VAND A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
Vita Bona Group (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Christian Johnson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MARIAGERFJORD VAND A/S der præsenterede et overskud på 10.099' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i HOBRO IDRÆTSCENTER der præsenterede et underskud på 393' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2016 til 2019 hos HOBRO IDRÆTSCENTER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.946' DKK (MARIAGERFJORD VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 394' DKK (HOBRO IDRÆTSCENTER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 723.201' DKK (MARIAGERFJORD VAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.734' DKK (HOBRO IDRÆTSCENTER).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Klaus Berre Eriksen.