Emily Anna Hindsberg
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DLR KREDIT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 324' DKK EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S (2016) |
Største underskud: | -100' DKK EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S (2015) |
Største egenkapital: | 1.128' DKK EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S (2016) |
Største gæld: | 84' DKK EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DLR KREDIT A/S (4 år) |
Seed: 469003793
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2013 i DLR KREDIT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Emily Anna Hindsberg i 4 år, før fratrædelsen d. 27. april 2017.
I dag arbejder virksomheden med realkreditinstitutter. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2024
Tidslinje (3)
-
EJENDOMSSELSKABET KRUMTAPPEN 2 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
DLR KREDIT A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
DLR KREDIT A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2013
Registreringsdato: 05.04.2013
Blå bog (fortsat)
Emily har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2013 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Emily har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2013 til 2017 hos DLR KREDIT A/S.