Ole Tangen Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GROW INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.067' DKK Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.003' DKK GROW INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.393' DKK Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 19.443' DKK RAHBEK BRANDE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tangen Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Seed: 1332258555
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2013 hos GROW INVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Tangen Søgaard i 3 år 5 måneder, inden stoppet den 24. november 2016.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 1.431' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tangen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rahbek VVS ApS
Via Tangen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Tangen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2017 -
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Rahbek VVS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2018
Tidslinje (18)
-
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2018
Registreringsdato: 12.01.2018 -
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
GROW INVEST A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.09.2017 - 05.09.2017
Direktør
11.09.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 24.11.2016
Direktør
25.02.2016 - 24.11.2016
Ejer
16.02.2017 - 30.08.2017
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Direktør
30.05.2013 - 14.02.2017
Ejer
03.06.2013 - 14.02.2017
Ejerandel: 100%
Ole Tangen Søgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tangen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 311' DKK. Gennem sit holdingselskab Tangen Holding ApS har Ole dermed også andele i Rahbek VVS ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Ole Tangen Søgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Rahbek VVS ApS landede et overskud på 2.067' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor OTS - 2013 ApS landede et underskud på 1.376' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.067' DKK (Rahbek VVS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.393' DKK (Rahbek VVS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 311' DKK (Tangen Holding IVS (Nu: Tangen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jan Skødebjerg Pedersen.