Bjørn Skovhus
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NE HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 917.747' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2016) |
Største underskud: | -3.320' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 312.799' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2015) |
Største gæld: | 210.818' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NE HOLDING A/S (13 år 5 måneder) |
Seed: 1764399886
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2011 hos NE HOLDING A/S (tidligere NEAS HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Bjørn Skovhus nu besiddet i 13 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 39.479' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skovhus Finans ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Skovhus Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2015
Repræsentant (1)
-
Gistrup Beboerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
NE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2011
Tidslinje (18)
-
Gistrup Beboerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
WWP Gistrup ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
WWP Gistrup ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2015 - 26.11.2018
Reel ejer
01.10.2016 - 30.12.2020
Bestyrelsesmedlem
20.11.2016 - 26.11.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.12.2018 - 30.12.2020
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2016 - 31.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjørn Skovhus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 917.747' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 3.320' DKK.
Bjørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2011 til i dag hos NE HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 39.479' DKK (NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 33' DKK (Skovhus Finans ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.914' DKK (NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 210' DKK (Skovhus Finans ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Ulrik Holm Christensen.