Anne-Marie Otto
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2012 - 9. maj 2017 |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (Ejer) |
Største overskud: | 4.172' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største underskud: | -3.710' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Største egenkapital: | 30.707' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største gæld: | 7.731' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (11 år 10 måneder) |
Seed: 1493455409
Erhvervskarrieren startede i 2012 i AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Anne-Marie Otto købte en del af virksomheden d. 1. december 2012 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anne-Marie af: Knud Eggert Buhl, Lise Valeur-Jaques, Inge Birthe Thuneby og 7 andre personer. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Anne-Marie nu bestreddet i 11 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.172' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2013
Registreringsdato: 07.05.2013 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2012
Registreringsdato: 01.12.2012
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Kjeld Jørgensen.