Klaus Thuesen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEO24 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.830' DKK KLTH Holding ApS (2016) |
Største underskud: | -1.551' DKK GEO24 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.486' DKK KLTH Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 3.277' DKK GEO24 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GEO24 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLTH Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 1268389917
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2013 hos GEO24 ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Klaus Thuesen i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 12. januar 2016.
Nu arbejder virksomheden med webportaler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 394' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLTH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Platformizer ApS
Via KLTH Holding ApS -
Styrk.app ApS
Via Platformizer ApS
Direktørposter (1)
-
KLTH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2015
Repræsentant (1)
-
Almind/Birgittelyst Idrætsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Platformizer ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 02.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Platformizer ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Almind/Birgittelyst Idrætsforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
GEO24 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2016
Registreringsdato: 12.01.2016
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,67% -
Reel ejer
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.05.2013 - 12.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Thuesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLTH Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.351' DKK. Igennem holdingselskabet KLTH Holding ApS har Klaus derfor også ejerandele i Platformizer ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Klaus Thuesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KLTH Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.830' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KLTH Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 731' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 705' DKK (KLTH Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 394' DKK (GEO24 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.351' DKK (KLTH Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 951' DKK (GEO24 ApS).