Peter-Michael Marskot Engstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Smedevej ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.155' DKK LTA CONSULT ApS (2017) |
Største underskud: | -7.121' DKK SJÆLLANDS HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 14.315' DKK HP Elektronik-Montage ApS (2023-24) |
Største gæld: | 50.971' DKK MB EJENDOMME ApS (2019) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos HP Elektronik-Montage ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Smedevej ApS (7 år 1 måned) |
Seed: 826961423
Karrieren som leder startede i 2013 i Smedevej ApS (tidligere SMEDEVEJ ApS) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Birgitte Marskot, Rie Marskot Engstrøm at Peter-Michael Marskot Engstrøm stiftede Smedevej ApS den dag i juni 2013. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter-Michael nu bestreddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden råstofindvinding i.a.n.. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et underskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SIRIUS advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Engstrøm, Thrane og Fruerlund Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Et Andet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
A-Z TotalByg APS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny
Tidslinje (162)
-
BMA Byg og Anlæg ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Blue Vista Aps (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
A-Z TotalByg APS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Peter-Michael har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - 10.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - 04.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter-Michael Marskot Engstrøm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem i HP Elektronik-Montage ApS der præsenterede et overskud på 8.086' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i TM Konsulent ApS (Nu: Vejlstrupgård ApS) der præsenterede et underskud på 238' DKK.
Peter-Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 76 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 2 måneder fra 2021 til 2024 hos HP Elektronik-Montage ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 8.086' DKK (HP Elektronik-Montage ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 447' DKK (Stou-Byg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 14.315' DKK (HP Elektronik-Montage ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -350' DKK (e-States ApS (Nu: Den Anden Side ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter-Michael' netværk er Rie Marskot Engstrøm.