Adelbert Baas
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC FOODIES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 902' DKK NORDIC FOODIES ApS (2014) |
Største underskud: | -29' DKK CITADEL HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.427' DKK CITADEL HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 265' DKK NORDIC FOODIES ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NORDIC FOODIES ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af CITADEL HOLDING ApS (10 år 8 måneder) |
Seed: 2057942198
Karrieren som leder startede i 2014 i NORDIC FOODIES ApS i rollen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Adelbert Baas i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 26. marts 2021.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 902' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CITADEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
NORDEN Food Agency
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S Bragesvej 1
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
CITADEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
I/S Bragesvej 1 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
NORDIC FOODIES ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2021
Registreringsdato: 26.03.2021 -
NORDEN Food Agency (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020
Blå bog (fortsat)
Adelbert har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2014 - 26.03.2021
Ejer
14.01.2014 - 14.01.2014
Reel ejer
14.01.2014 - 26.03.2021
Ejerandel: 100%
Adelbert Baas er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CITADEL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.884' DKK. Gennem holdingselskabet CITADEL HOLDING ApS har Adelbert derfor også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Adelbert Baas, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NORDIC FOODIES ApS kunne fremvise et overskud på 902' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CITADEL HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Adelbert' netværk er Ditte Kolbæk.