Allan Nielsen Busk
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN LIMFJORDENS SKALDYRCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 85.067' DKK REBILD VAND & SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -64.094' DKK REBILD VAND & SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 643.903' DKK REBILD FORSYNING HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 146.401' DKK REBILD VAND & SPILDEVAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Pensioniststøttefonden i tidligere Skørping Kommune (7 år) |
Seed: 63602074
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 i FONDEN LIMFJORDENS SKALDYRCENTER (tidligere DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK SKALDYRCENTER) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Allan Nielsen Busk i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. august 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 1.210' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2022.
Bestyrelsesposter (2)
-
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023 -
PENSIONDANMARK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
PENSIONDANMARK HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
A-VIKAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Allan Nielsen Busk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i REBILD VAND & SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 10.911' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i A-VIKAR ApS der præsenterede et underskud på 5' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2017 til 2022 hos AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18.736' DKK (REBILD VAND & SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 643.903' DKK (REBILD VAND & SPILDEVAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 643.903' DKK (REBILD VAND & SPILDEVAND A/S).