Preben Aagaard Mønk
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | P. MØNK HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 62.120' DKK SENSOR ECS HOLDING ApS (Nu: Novacon Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -3.977' DKK P. MØNK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 67.813' DKK SENSOR ECS HOLDING ApS (Nu: Novacon Holding ApS) (2017) |
Største gæld: | 32.531' DKK SENSOR ECS DANMARK A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SENSOR ECS DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af P. MØNK HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1339601872
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 ved P. MØNK HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Preben Aagaard Mønk nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 5.200' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. MØNK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SOLUM II Holding A/S
Via P. MØNK HOLDING ApS -
SOLUM A/S
Via SOLUM II Holding A/S -
HOSTRUP SAND A/S
Via SOLUM A/S -
Nordic Sorting Facility A/S
Via SOLUM II Holding A/S -
AIKAN A/S
Via SOLUM II Holding A/S
Direktørposter (2)
-
P. MØNK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2006 -
SENSOR ECS DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
SENSOR ECS DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.11.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (20)
-
Novacon Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
AVALUE TECHNOLOGY A/S (Nu: JWIPC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Devis ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
29.08.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2006 - 21.03.2024
Direktør
06.09.2022 - 21.03.2024
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
05.05.2017 - 05.05.2017
Reel ejer
05.05.2017 - 05.05.2017
Bestyrelsesmedlem
17.05.2017 - 20.12.2023
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2017 - 20.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2017 - 04.07.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor SENSOR ECS DANMARK A/S kunne fremvise et overskud på 33.117' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor P. MØNK HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.977' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 33.117' DKK (SENSOR ECS DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 922' DKK (AVALUE TECHNOLOGY A/S (Nu: JWIPC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 36.782' DKK (SENSOR ECS DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -674' DKK (Devis ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Otto Tyge Krabbe.