Lars Schönewolf-Greulich
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | K/S SOB GLOSTRUP (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.349' DKK LRK Bolig ApS (2021) |
Største underskud: | -1.181' DKK SOBCO A/S (2015) |
Største egenkapital: | 11.349' DKK SOBCO A/S (2023) |
Største gæld: | 16.731' DKK SOBCO A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SOBCO A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SOBCO A/S (15 år 2 måneder) |
Seed: 2023611290
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 hos K/S SOB GLOSTRUP (tidligere K/S SOB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Schönewolf-Greulich i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 10. juli 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sobco Consulting & Development ApS
Ejerandel: 100% -
LSG30 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
SOBCO A/S
Via LSG30 Holding ApS -
GSA Værløse ApS
Via LSG30 Holding ApS -
Ny Vestergårdsvej 25 ApS
Via GSA Værløse ApS -
Ny Vestergårdsvej 15-19 ApS
Via GSA Værløse ApS -
Ny Vestergårdsvej 21-23 ApS
Via GSA Værløse ApS -
VS Energy ApS
Via LSG30 Holding ApS -
LRK Bolig ApS
Via LSG30 Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LSG30 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2017 -
LRK Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2021 -
Sobco Consulting & Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
LRK Bolig ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2021 -
Sobco Consulting & Development ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.07.2017 -
SOBCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2010 -
VS Energy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
VS Energy ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Hp1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.07.2021
Registreringsdato: 14.07.2021 -
LRK Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.12.2020 - 01.06.2023
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
03.05.2018 - 14.07.2021
Ejerandel: 50%
Lars Schönewolf-Greulich er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LSG30 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.032' DKK. Gennem holdingselskabet LSG30 Holding ApS har Lars derfor også andele i SOBCO A/S (33.34-49.99%), Sobco Consulting & Development ApS (100%), GSA Værløse ApS (5-9.99%), VS Energy ApS (50-66.65%) samt LRK Bolig ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Lars Schönewolf-Greulich, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LRK Bolig ApS kunne fremvise et overskud på 5.349' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SOBCO A/S kunne fremvise et underskud på 1.181' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.028' DKK (VS Energy ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 607' DKK (LRK Bolig ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.349' DKK (SOBCO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 203' DKK (Sobco Consulting & Development IVS (Nu: Sobco Consulting & Development ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Nørgaard.