Søren Sørensen Porsbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FBCD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.232' DKK FBCD A/S (2023) |
Største underskud: | -1.684' DKK FBCD A/S (2020) |
Største egenkapital: | 8.983' DKK FBCD A/S (2023) |
Største gæld: | 33.049' DKK FBCD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos FBCD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FBCD A/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 746255952
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2013 i FBCD A/S (tidligere AGRO BUSINESS PARK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Sørensen Porsbjerg i 9 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. april 2023.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.232' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FBCD A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FBCD A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2013
Registreringsdato: 16.05.2013
Blå bog (fortsat)
Søren Sørensen Porsbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FBCD A/S der præsenterede et overskud på 2.232' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FBCD A/S der præsenterede et underskud på 1.684' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2013 til 2023 hos FBCD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Visbech Sørensen.