Søren Steen Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IMT LABS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.971' DKK 7N A/S (2023) |
Største underskud: | -35.762' DKK Livalife ApS (Nu: Liva Healthcare Holding ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 110.329' DKK LIMBO ApS (Nu: PLAYDEAD ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 181.389' DKK LIMBO ApS (Nu: PLAYDEAD ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos IP VISION A/S (Nu: DSTNY A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DSTNY A/S (5 år 10 måneder) |
Seed: 278864831
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 i IMT LABS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Steen Rasmussen i 4 måneder, før fratrædelsen d. 13. december 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rasmussen Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ocean Bleu Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Navigo Consult aps.
Via Ocean Bleu Aps
Direktørposter (2)
-
Ocean Bleu Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2019 -
Navigo Consult aps.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Ocean Bleu Aps
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (68)
-
HealthBuddy P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
DAMAN P/S (Nu: Selskabet af 3. juni 2024 P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
HealthBuddy P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
01.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
07.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2022 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2020 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.06.2019 - 14.06.2020
Ejer
01.07.2019 - 14.06.2020
Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Søren Steen Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i 7N A/S der præsenterede et overskud på 42.173' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i ROKOKO ELECTRONICS IVS (Nu: ROKOKO ELECTRONICS APS) der præsenterede et underskud på 7.376' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2008 til 2014 hos DSTNY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 57.971' DKK (7N A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30.924' DKK (Livalife ApS (Nu: Liva Healthcare Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100.445' DKK (7N A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.177' DKK (WATAGAME ApS (Nu: SC Portefølje Management ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Andreas Eybye Dam.