Carsten Brogaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALTECH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.607' DKK VALTECH A/S (2018) |
Største underskud: | -37.699' DKK CONFERIZE A/S (2019) |
Største egenkapital: | 108.752' DKK VALTECH A/S (2021) |
Største gæld: | 10.803' DKK CONFERIZE A/S (2015) |
Flest årsværk: | 147 årsværk hos VALTECH A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VALTECH A/S (13 år 2 måneder) |
Seed: 535715936
Det begyndte den dag i 2007 ved VALTECH A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Brogaard Jensen i 13 år 2 måneder, før fratrædelsen den 29. maj 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022 viste et overskud på 384' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJ Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BJ 2020 ApS
Via BJ Capital ApS -
Perfection.DEV ApS
Via BJ Capital ApS -
Enterspeed A/S
Via Perfection.DEV ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
BJ Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019 -
BJ 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Perfection.DEV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.06.2023 -
Enterspeed A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Enterspeed ApS (Nu: Enterspeed A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Perfection.DEV ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
CONFERIZE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% Via Perfection.DEV ApS -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BJ Capital ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2019 - 08.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2007 - 29.05.2020
Direktør
16.03.2007 - 01.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Brogaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BJ Capital ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.309' DKK. Gennem sit holdingselskab BJ Capital ApS har Carsten dermed også andele i BJ 2020 ApS (100%) og Perfection.DEV ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Brogaard Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor VALTECH A/S landede et overskud på 19.607' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.379' DKK (BJ 2020 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.486' DKK (CONFERIZE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.309' DKK (BJ Capital ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 306' DKK (CONFERIZE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Steven Aneel Hasz-singh.