Martin Bødker Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | REJSEPLANEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 388' DKK REJSEPLANEN A/S (2017) |
Største underskud: | -1.008' DKK REJSEPLANEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 8.412' DKK REJSEPLANEN A/S (2014) |
Største gæld: | 14.871' DKK REJSEPLANEN A/S (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos REJSEPLANEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af REJSEPLANEN A/S (6 år 1 måned) |
Seed: 1388769916
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 i REJSEPLANEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Martin Bødker Krogh i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 1. juli 2019.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 388' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 2019.
Bestyrelsesposter (2)
-
LB FORENINGEN F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.06.2020 -
LB FORSIKRING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LB FORSIKRING A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2020
Registreringsdato: 20.06.2020 -
LB FORENINGEN F.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2020
Registreringsdato: 20.06.2020 -
LB FORSIKRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2020
Registreringsdato: 19.06.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.04.2018 - 19.06.2020
Bestyrelsesmedlem
20.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2018 - 19.06.2020
Bestyrelsesmedlem
20.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 01.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Bødker Krogh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i REJSEPLANEN A/S der præsenterede et overskud på 388' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i REJSEPLANEN A/S der præsenterede et underskud på 1.008' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2013 til 2019 hos REJSEPLANEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jan Kamp Justesen.