Jeppe Vincentz
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Plankekompagniet IVS (Ejer) |
Største overskud: | 77' DKK Plankekompagniet IVS (2015-16) |
Største underskud: | -1.063' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS (2023) |
Største egenkapital: | 75' DKK Plankekompagniet IVS (2017) |
Største gæld: | 9.866' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Plankekompagniet IVS (3 år 8 måneder) |
Seed: 336515663
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 i Plankekompagniet IVS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Rune Blichfeldt Hall, Kennith Fenris Holmgang, Daugaard Design Supply IVS, Rasmus Heller Bjørn, Silas Valdemar Belling at Jeppe Vincentz stiftede Plankekompagniet IVS den dag i november 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jeppe i 1 måned, før fratrædelsen d. 30. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2015-16 som viste et overskud på 77' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS
Via Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Plankekompagniet IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.09.2019
Registreringsdato: 25.09.2019
Blå bog (fortsat)
Jeppe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2015 - 30.12.2015
Ejer
31.12.2015 - 25.09.2019
Ejerandel: 33,3%
Jeppe Vincentz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -60' DKK. Gennem holdingselskabet Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS har Jeppe derfor også andele i Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jeppe Vincentz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Plankekompagniet IVS kunne fremvise et overskud på 77' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS kunne fremvise et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.063' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (Ejendomsmægler Vincentz Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.307' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Dennis Wagner Frederiksen.