Erling Bruun Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAMAHA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.033' DKK HAANING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -331' DKK HAANING HOLDING AF 2013 ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 8.263' DKK HAANING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 9.878' DKK HAANING A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos HAANING A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAMAHA HOLDING ApS (11 år 5 måneder) |
Seed: 1653620770
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 hos MAMAHA HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Erling Bruun Vestergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Erling nu bestreddet i 11 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 945' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAMAHA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAANING HOLDING AF 2013 ApS
Via MAMAHA HOLDING ApS -
HAANING A/S
Via HAANING HOLDING AF 2013 ApS -
Skovgade 28 ApS
Via HAANING A/S
Direktørposter (2)
-
MAMAHA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2013 -
HAANING HOLDING AF 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
HAANING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Strandparken 74 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
Strandparken 74 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2016
Registreringsdato: 20.06.2016 -
EVUK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2014
Registreringsdato: 16.10.2014
Blå bog (fortsat)
Erling har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Direktør
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
20.06.2016 - 01.01.2019
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
11.04.2013 - 16.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Erling Bruun Vestergaard er desuden ejer af holdingselskabet HAANING HOLDING AF 2013 ApS (ejer pt. 35%). Gennem holdingselskabet HAANING HOLDING AF 2013 ApS ejes der også andele i HAANING A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Erling Bruun Vestergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HAANING HOLDING AF 2013 ApS kunne fremvise et overskud på 2.258' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor HAANING HOLDING AF 2013 ApS kunne fremvise et underskud på 331' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.033' DKK (HAANING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.541' DKK (HAANING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 341' DKK (Skovgade 28 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Ole Larsen.