Lasse Holmen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.035' DKK SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2017) |
Største underskud: | -400' DKK SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.086' DKK SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2017) |
Største gæld: | 1.620' DKK SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S (1 år 5 måneder) |
Seed: 1751715064
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 i SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lasse Holmen Møller i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 6. december 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 400' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nifrema Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SAKUI Medarbejderholding ApS
Via Nifrema Holding ApS -
SAKUI ApS
Via SAKUI Medarbejderholding ApS -
SustainLeap ApS
Via SAKUI ApS
Direktørposter (1)
-
Nifrema Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2024
Tidslinje (4)
-
Nifrema Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
Nifrema Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
SKANDINAVISK COMPUTER REKRUTTERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2007
Registreringsdato: 06.12.2007
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2006 - 06.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Lasse Holmen Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nifrema Holding ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Nifrema Holding ApS har Lasse dermed også ejerandele i SAKUI Medarbejderholding ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lasse Holmen Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.