Bjarne Spellerberg
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | BSO HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 120.748' DKK CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -18.501' DKK PETER JUSTESEN COMPANY A/S (2015) |
Største egenkapital: | 262.252' DKK CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 554.108' DKK CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 204 årsværk hos CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BSO HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1068548178
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2006 i BSO HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjarne Spellerberg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Bjarne nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor public relations og kommunikation. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 815' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTAR BOYE & SPELLERBERG ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Spellerberg Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BSO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
BOYE & SPELLERBERG P/S
Via KOMPLEMENTAR BOYE & SPELLERBERG ApS -
GENERATORS ApS
Via BSO HOLDING ApS -
RUUTY ApS
Via BSO HOLDING ApS -
CUB Coffee Bar ApS
Via BSO HOLDING ApS -
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
Via BSO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KOMPLEMENTAR BOYE & SPELLERBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2014 -
BSO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2006 -
BOYE & SPELLERBERG P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
RUUTY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2017 -
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2021 -
BOYE & SPELLERBERG P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2014 -
GENERATORS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (45)
-
COOL GRAY A/S (Nu: MBJ Cool ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021 -
BIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. En karriere som har varet i mere end 18 år, har Bjarne bla. Arbejdet indenfor Integrated Marketing, Digital Marketing, Digital Strategy, Creative Strategy og Marketing Strategy.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
09.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BSO HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BSO HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
21.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjarne Spellerberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i COOL GRAY A/S (Nu: MBJ Cool ApS) der præsenterede et overskud på 6.012' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i COOL GRAY A/S (Nu: MBJ Cool ApS) der præsenterede et underskud på 14.921' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2013 til i dag hos GENERATORS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 120.748' DKK (CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.112' DKK (CACTUS GROUP ApS (Nu: Rekom Global Brands ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 262.252' DKK (CONSCIA A/S (Nu: CONSCIA DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -361' DKK (Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Peter Boye.