Inger Sandgaard Kott
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 687' DKK SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApSUNDER STIFTELSE (Nu: SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.730' DKK A/S Kott Hvide Sande (2023) |
Største egenkapital: | 2.388' DKK SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApSUNDER STIFTELSE (Nu: SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS) (2015) |
Største gæld: | 13.710' DKK HVIDE SANDE ORMEEKSPORT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos A/S Kott Hvide Sande (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS (18 år) |
Seed: 1632769853
Det hele startede for alvor en dag i 2006 i SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS (tidligere SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApSUNDER STIFTELSE) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Inger Sandgaard Kott og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Inger nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 1.140' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KOTT EJENDOMME ApS
Via SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS -
Sandgaard Optik ApS
Via SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS -
A/S Kott Hvide Sande
Via SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS
Direktørposter (4)
-
SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2006 -
Sandgaard Optik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2015 -
A/S Kott Hvide Sande
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2016 -
KOTT EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S Kott Hvide Sande
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
A/S Kott Hvide Sande
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2016
Registreringsdato: 10.02.2016 -
A/S Kott Hvide Sande
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2016
Registreringsdato: 10.02.2016 -
HVIDE SANDE ORMEEKSPORT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2015
Registreringsdato: 30.10.2015
Blå bog (fortsat)
Inger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.02.2016 - 29.11.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2007 - 30.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApSUNDER STIFTELSE (Nu: SANDGAARD HOLDING, HVIDE SANDE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 687' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor A/S Kott Hvide Sande kunne offentliggøre et underskud på 1.730' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 565' DKK (KOTT EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.730' DKK (A/S Kott Hvide Sande).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 760' DKK (KOTT EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.092' DKK (A/S Kott Hvide Sande).
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Jesper Dalgaard-knudsen.