Ulrik Byg Stengaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | US HOLDING, HORSENS ApS (Stifter) |
Største overskud: | 298.228' DKK Gallerierne Hillerød A/S (2016) |
Største underskud: | -49.213' DKK Gallerierne Hillerød A/S (2021) |
Største egenkapital: | 400.634' DKK Stadt Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 587.806' DKK Gallerierne Hillerød A/S (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af US HOLDING, HORSENS ApS (18 år) |
Seed: 1522459204
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i US HOLDING, HORSENS ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Ulrik Byg Stengaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter, Direktør og Ejer har Ulrik nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 11.263' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
US HOLDING, HORSENS ApS
Ejerandel: 100% -
Consulting By Stengaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LUCC ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
Selecta Ejendomme ApS
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Kamhusene ApS
Via Selecta Ejendomme ApS -
OPP CMØ A/S
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Projektus III ApS
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Glasvej 10 Kbh ApS
Via Projektus III ApS -
Stadt Holding ApS
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Marienlyst Holding A/S
Via Stadt Holding ApS -
Marienlyst Aarhus 1 ApS
Via Marienlyst Holding A/S -
Marienlyst Aarhus 2 ApS
Via Marienlyst Holding A/S -
Marienlyst Udvikling ApS
Via Marienlyst Holding A/S -
Domis Olof Palmes Allé Parkering ApS
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Rådhustorvet Holding A/S
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Ejendomsselskabet R6 A/S
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet R3 A/S
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet R2 ApS
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet R4 + R5 ApS
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet R7 ApS
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet Rådhustorvet, Horsens A/S
Via Rådhustorvet Holding A/S -
Ejendomsselskabet R8 ApS
Via Rådhustorvet Holding A/S -
PROJEKTUS ApS
Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Mie's Mackies ApS UNDER KONKURS
Via LUCC ApS
Direktørposter (8)
-
US HOLDING, HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2006 -
PROJEKTUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2011 -
Kamhusene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2021 -
Selecta Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017 -
Marienlyst Aarhus 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Projektus III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2018 -
Marienlyst Aarhus 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2022 -
Glasvej 10 Kbh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
BAKKEN BEARS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2013 -
Stadt Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2022 -
Marienlyst Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2022
Tidslinje (65)
-
Stadt 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Stadt Holding 2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Stadt 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022
Blå bog (fortsat)
Ulrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via US HOLDING, HORSENS ApS -
Reel ejer
19.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulrik Byg Stengaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn US HOLDING, HORSENS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -553' DKK. Igennem holdingselskabet US HOLDING, HORSENS ApS har Ulrik derfor også ejerandele i Selecta Ejendomme ApS (50-66.65%), OPP CMØ A/S (5-9.99%), Projektus III ApS (25-33.33%), Stadt Holding ApS (10-14.99%), Domis Olof Palmes Allé Parkering ApS (10-14.99%), Rådhustorvet Holding A/S (5-9.99%) & PROJEKTUS ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ulrik Byg Stengaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Marienlyst Aarhus I ApS (Nu: Marienlyst Aarhus 1 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 225.099' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Marienlyst Udvikling ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.883' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.263' DKK (US HOLDING, HORSENS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.025' DKK (Stadt Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 396.316' DKK (Stadt Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.392' DKK (Glasvej 10 Kbh ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Jens Bjørnstad Stausholm.