Lars Thorsgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREEN HOUSE HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 798.015' DKK SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2023) |
Største underskud: | -217.175' DKK ANPARTSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2011 (2021) |
Største egenkapital: | 1.841.319' DKK SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2023) |
Største gæld: | 79.519.656' DKK TRANSMEDICA HOLDING 2007 A/S (2016) |
Flest årsværk: | 498 årsværk hos SSG A/S (Nu: BELFOR Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JACK-UP HOLDING A/S (12 år 6 måneder) |
Seed: 170811759
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2010 ved GREEN HOUSE HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Thorsgaard Jensen i 3 måneder, før stoppet den 2. juli 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LTJ INVESTCO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
BWB Partners GP ApS
Via LTJ INVESTCO ApS -
Mentha Capital Denmark P/S
Via BWB Partners GP ApS -
BWBP CIV GP ApS
Via LTJ INVESTCO ApS -
BWBP I CIV K/S
Via BWBP CIV GP ApS -
BWBP II CIV K/S
Via BWBP I CIV K/S
Direktørposter (8)
-
JACK-UP HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2012 -
BWBP CIV GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020 -
ANPARTSSELSKABET AF 31. OKTOBER 2007
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020 -
ANPARTSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2011
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020 -
Jack-Up Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2022 -
BWB Partners GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020 -
LTJ INVESTCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2013 -
ANPARTSSELSKABET AF 28. JUNI 2012
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020
Bestyrelsesposter (7)
-
TRANSMEDICA HOLDING 2007 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.01.2024 -
JACK-UP HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2012 -
Mentha Capital Denmark P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2020 -
Auxo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2023 -
Jack-Up Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2022 -
MC Pluto Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 27.02.2024 -
TRANSMEDICA A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (85)
-
Aveo A/S (Nu: Aveo ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
MC NewCo II ApS (Nu: MC HB8 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
MC Pluto Holding ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,17% -
Direktør
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Thorsgaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LTJ INVESTCO ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.926' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne BWBP CIV GP ApS (33,33%) og BWB Partners GP ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Thorsgaard Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Thorsgaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved SCAN GLOBAL LOGISTICS HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 242.881' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved JACK-UP HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 76.251' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2012 til i dag hos JACK-UP HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 798.015' DKK (SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 130.598' DKK (SSG A/S (Nu: BELFOR Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.841.319' DKK (SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -85.099' DKK (JACK-UP HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jacob Østergaard Bergenholtz.