Henrik Pallisgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2022 (1 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DECIDEACT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 96' DKK DECIDEACT A/S (2016) |
Største underskud: | -20.967' DKK DECIDEACT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 49.281' DKK Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S (2023) |
Største gæld: | 16.985' DKK DECIDEACT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DECIDEACT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DECIDEACT A/S (1 år 10 måneder) |
Seed: 1457847205
Erhvervskarrieren startede i 2022 ved DECIDEACT A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Henrik Pallisgaard Jensen nu bestreddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 19.443' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
DECIDEACT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2022 -
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2024
Tidslinje (4)
-
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S (Medlem)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - 06.05.2024
Bestyrelsesmedlem
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Pallisgaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DECIDEACT A/S der præsenterede et underskud på 20.967' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2022 til i dag hos DECIDEACT A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.443' DKK (DECIDEACT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.281' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.651' DKK (DECIDEACT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Flemming Sylvang Videriksen.