Tonny Leon Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARBEJDSMILJØHUSET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.147' DKK ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (2021) |
Største underskud: | -1.391' DKK ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.276' DKK ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (2021) |
Største gæld: | 1.640' DKK ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 1477640467
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos ARBEJDSMILJØHUSET ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tonny Leon Olsen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 1. januar 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. juni 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 09.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2011
Registreringsdato: 09.03.2011 -
ARBEJDSMILJØHUSET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
ARBEJDSMILJØHUSET ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2006
Registreringsdato: 14.06.2006
Blå bog (fortsat)
Tonny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tonny Leon Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS der præsenterede et overskud på 1.147' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS der præsenterede et underskud på 1.391' DKK.
Tonny har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 6 måneder fra 2011 til i dag hos ARBEJDSMILJØHUSET AF 2004 ApS.
En af de forbindelser som går igen i Tonny' netværk er Charlotte Haslund.