Anders Bjørn Krab-Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAGBLADET BØRSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 120.284' DKK BONNIER PUBLICATIONS A/S (2016) |
Største underskud: | -58.591' DKK BTMX P/S (2017) |
Største egenkapital: | 900.803' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2023) |
Største gæld: | 779.699' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af BERLINGSKE MEDIA A/S (6 år 9 måneder) |
Seed: 1409116460
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 i DAGBLADET BØRSEN A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Anders Bjørn Krab-Johansen i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udgivelse af aviser og dagblade. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 56.699' DKK.
Direktørposter (2)
-
DPG Media Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2018 -
BERLINGSKE MEDIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
Kulturradio Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2020 -
INFOMEDIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2024 -
TRYKKOMPAGNIET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2022 -
Trusted Web Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024
Tidslinje (54)
-
INFOMEDIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Trusted Web Denmark ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
BTMX General Partner ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2022
Registreringsdato: 16.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Anders Bjørn Krab-Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i BONNIER PUBLICATIONS A/S der præsenterede et overskud på 75.511' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) der præsenterede et underskud på 6.632' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2017 til 2022 hos BEPE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 56.699' DKK (DAGBLADET BØRSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.362' DKK (BONNIER PUBLICATIONS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 900.803' DKK (BERLINGSKE MEDIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.488' DKK (DAGENS MEDICIN A/S (Nu: Dagens Medicin A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Michael Bjerregaard.