Sune Woo Tvarnø Høi
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINEDINING CATERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 638' DKK JohnogWoo 2 ApS (2023) |
Største underskud: | -1.605' DKK JohnogWoo ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.372' DKK FINEDINING ApS (2022) |
Største gæld: | 5.063' DKK JohnogWoo 2 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos JohnogWoo 2 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FINEDINING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 486450028
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2013 i FINEDINING CATERING ApS (tidligere RESTAURANT ROYAL ApS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Sune Woo Tvarnø Høi i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 19. juni 2018.
Nu arbejder virksomheden med slagter- og viktualieforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Woolala Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Sune H
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JohnogWoo ApS
Via Woolala Holding ApS -
JohnogWoo 2 ApS
Via Woolala Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JohnogWoo 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2021 -
Woolala Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2019 -
JohnogWoo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2019
Tidslinje (12)
-
JohnogWoo 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
FINEDINING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
JohnogWoo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2019
Registreringsdato: 08.07.2019
Blå bog (fortsat)
Sune har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.05.2021 - 08.11.2022
Direktør
11.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.07.2019 - 08.11.2022
Direktør
08.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
26.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2015 - 01.08.2019
Ejerandel: 50-66.65%
Sune Woo Tvarnø Høi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Woolala Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2' DKK. Igennem holdingselskabet Woolala Holding ApS har Sune derfor også ejerandele i JohnogWoo ApS (33.34-49.99%) & JohnogWoo 2 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Sune Woo Tvarnø Høi, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JohnogWoo 2 ApS kunne offentliggøre et overskud på 638' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor JohnogWoo ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.605' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 638' DKK (JohnogWoo 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.403' DKK (FINEDINING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 265' DKK (FINEDINING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.789' DKK (JohnogWoo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Michael John Maze.