Jesper Aarup
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JEAA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 408' DKK PIG BREEDING INVEST ApS (2014-15) |
Største underskud: | -12.192' DKK PIG BREEDING INVEST ApS (2018) |
Største egenkapital: | 13.147' DKK PIG BREEDING INVEST ApS (2016) |
Største gæld: | 2.544' DKK PIG BREEDING INVEST ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HAUGE KORN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEAA HOLDING ApS (11 år 6 måneder) |
Seed: 1176011932
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2013 i JEAA HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Aarup og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Jesper nu besiddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 18' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEAA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PIG BREEDING INVEST ApS
Via JEAA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JEAA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
PIG BREEDING INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.07.2014
Tidslinje (7)
-
HAUGE KORN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
HAUGE KORN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
HAUGE KORN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
11.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JEAA HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2013 - 21.04.2021
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Aarup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i PIG BREEDING INVEST ApS der præsenterede et overskud på 408' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i PIG BREEDING INVEST ApS der præsenterede et underskud på 12.192' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 2014 til i dag hos PIG BREEDING INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 346' DKK (HAUGE KORN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (PIG BREEDING INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.097' DKK (PIG BREEDING INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.392' DKK (JEAA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Mads Thuesen.