Gorm Priem
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER SOLBERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 247.047' DKK PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S) (2020) |
Største underskud: | -3.958' DKK GPL HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 96.769' DKK PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S) (2020) |
Største gæld: | 167.970' DKK PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 469 årsværk hos PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GPL HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 259136599
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 hos PETER SOLBERG A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Gorm Priem i 17 år 3 måneder, inden stoppet den 3. oktober 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 8.981' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GPL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Musceteers Holding A/S
Via GPL HOLDING ApS -
Nordic Cloud Technologies Aps
Via Musceteers Holding A/S
Direktørposter (1)
-
GPL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2006
Repræsentant (1)
-
Karlebospejderne, Møllegruppen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BØRNEKULTURHUSET I KARLEBO'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2016 -
Musceteers Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
PETER SOLBERG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
Karlebospejderne, Møllegruppen
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Gorm har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
03.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via GPL HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2006 - 03.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Gorm Priem har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S) der præsenterede et overskud på 247.047' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S) der præsenterede et underskud på 3.027' DKK.
Gorm har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2006 til 2023 hos PETER SOLBERG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18.138' DKK (PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87' DKK (PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.571' DKK (PETER SOLBERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 645' DKK (PROACTIVE HOLDING 2008 A/S (Nu: Musceteers Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Gorm' netværk er Max Sejbæk.