Henrik Søegaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANKOBBER MOTOR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 225' DKK Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) (2023) |
Største underskud: | -31' DKK Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 190' DKK Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) (2023) |
Største gæld: | 447' DKK Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fryd og Gammel (7 år 3 måneder) |
Seed: 1950976595
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 ved DANKOBBER MOTOR ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Henrik Søegaard Hansen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 20. november 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Fryd og Gammel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hansen Enterprise Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Hansen Enterprise Service ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hansen Enterprise ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Hansen Enterprise Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Hansen Enterprise Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Hansen Enterprise Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Hansen Enterprise ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2022
Registreringsdato: 21.08.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.08.2021 - Stadig aktiv
Ejer
21.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.05.2020 - 22.08.2022
Reel ejer
26.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
23.05.2020 - 22.08.2022
Ejer
23.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.07.2006 - 20.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Søegaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hansen Enterprise Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på 127' DKK. Igennem sit holdingselskab Hansen Enterprise Holding ApS har Henrik dermed også ejerandele i Hansen Enterprise ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Søegaard Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) fremviste et overskud på 225' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Land Fryd Ejendomme ApS (Nu: Hansen Enterprise Service ApS) fremviste et underskud på 31' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Gunvor Sundgaard Happe.