Aksel Kristian Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S LEATHERHEAD (Ejer) |
Største overskud: | 7.756' DKK K/S LEATHERHEAD (2020) |
Største underskud: | -5.501' DKK K/S LEATHERHEAD (2016) |
Største egenkapital: | 57.196' DKK K/S LEATHERHEAD (2023) |
Største gæld: | 90.414' DKK K/S LEATHERHEAD (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S LEATHERHEAD (22 år 10 måneder) |
Seed: 1657320068
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 i K/S LEATHERHEAD i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Aksel Kristian Rasmussen købte en del af virksomheden d. 2. november 2001 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Aksel af: Derik Peter Renton, Allan Nylander, Peter Stæhr og 4 andre personer. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Aksel nu bestreddet i 22 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 2.943' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
QUAYSIDE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
LH KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S QUAYSIDE
Via QUAYSIDE KOMPLEMENTAR ApS -
K/S LEATHERHEAD
Via LH KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S QUAYSIDE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2009 -
K/S LEATHERHEAD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
K/S LEATHERHEAD
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018 -
LH KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2014
Registreringsdato: 01.05.2014 -
QUAYSIDE KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2014
Registreringsdato: 26.02.2014
Blå bog (fortsat)
Aksel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.10.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
02.11.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.10.2005 - Stadig aktiv
Direktør
29.04.2009 - 26.02.2014
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S LEATHERHEAD kunne fremvise et overskud på 7.756' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S LEATHERHEAD kunne fremvise et underskud på 5.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.943' DKK (K/S LEATHERHEAD).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.405' DKK (K/S QUAYSIDE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 57.196' DKK (K/S LEATHERHEAD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 126' DKK (LH KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Michael Miravet Sorribes.