Christian Bro
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - UDDANNELSESHUSET I FREDERICIA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 73.297' DKK ASSOCIATED DANISH PORTS A/S (2023) |
Største underskud: | -179.033' DKK BILLUND LUFTHAVN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.662.621' DKK FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S (2020) |
Største gæld: | 810.880' DKK BILLUND LUFTHAVN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 852 årsværk hos BILLUND LUFTHAVN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af 3F Fredericia Fagl. Fælles Forbund (6 år 9 måneder) |
Seed: 193972934
Det hele startede for alvor en dag i 2006 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - UDDANNELSESHUSET I FREDERICIA med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Bro i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 18. september 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. april 2011.
Bestyrelsesposter (4)
-
ASSOCIATED DANISH PORTS A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 17.05.2024 -
BILLUND LUFTHAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024 -
Kanalbyen i Fredericia P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2024 -
FREDERICIAC KOMPLEMENTAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ASSOCIATED DANISH PORTS A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
FREDERICIAC KOMPLEMENTAR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Bro har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S der præsenterede et underskud på 29.706' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2006 til 2009 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - UDDANNELSESHUSET I FREDERICIA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 73.297' DKK (ASSOCIATED DANISH PORTS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.752' DKK (FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.505.133' DKK (FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 707' DKK (FREDERICIAC KOMPLEMENTAR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Turan Savas.