Winni Grosbøll
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | S/I Musikhuzet Bornholm (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 264.854' DKK ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) (2021) |
Største underskud: | -136.177' DKK ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 2.242.335' DKK ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.223.418' DKK ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BORNHOLMS MOSTERI (8 år 1 måned) |
Seed: 11813296
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 i S/I Musikhuzet Bornholm (tidligere FONDEN MUSIKHUZET BORNHOLM) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Winni Grosbøll i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 22. december 2011.
I dag arbejder virksomheden med drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND HANS KNUDSEN INSTITUTTET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024
Tidslinje (9)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND HANS KNUDSEN INSTITUTTET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BORNHOLMS MOSTERI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022 -
RØNNE HAVN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021
Blå bog (fortsat)
Winni har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2014 - 16.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 16.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Winni Grosbøll har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i RØNNE HAVN A/S der præsenterede et overskud på 69.379' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S) der præsenterede et underskud på 243' DKK.
Winni har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 1 måned fra 2014 til 2022 hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BORNHOLMS MOSTERI.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 91.546' DKK (ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BORNHOLMS MOSTERI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.242.335' DKK (ØSTKRAFT HOLDING A/S (Nu: Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 226' DKK (DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND BORNHOLMS MOSTERI).
En af de forbindelser som går igen i Winni' netværk er Søren Christian Schow.