Lars Petrowsky
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Petrowsky Vejle A/S (Stifter) |
Største overskud: | 8.701' DKK LARS PETROWSKY HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -2.578' DKK Petrowsky 2018 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 32.403' DKK LARS PETROWSKY HOLDING A/S (2016) |
Største gæld: | 19.589' DKK LARS PETROWSKY HOLDING A/S (2018) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos ERIK PETROWSKY A/S (Nu: Petrowsky Vejle A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Petrowsky Vejle A/S (24 år 6 måneder) |
Seed: 1768146193
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1990 hos Petrowsky Vejle A/S (tidligere ERIK PETROWSKY A/S) i rollen som Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle bestred Lars Petrowsky i 34 år 2 måneder, før stoppet d. 2. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 8.001' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Petrowsky 2018 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
L. Petrowsky Holding ApS
Ejerandel: 100% -
K. Petrowsky Holding 2019 ApS
Ejerandel: 0% -
S. Petrowsky Holding 2019 ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LARS PETROWSKY HOLDING A/S
Via L. Petrowsky Holding ApS -
PETROWSKY EJENDOMME ApS
Via LARS PETROWSKY HOLDING A/S -
Petrowsky Gruppen A/S
Via LARS PETROWSKY HOLDING A/S -
Petrowsky Vejle A/S
Via Petrowsky Gruppen A/S -
PETROWSKY HORSENS A/S
Via Petrowsky Gruppen A/S -
Petrowsky Management Holding ApS
Via LARS PETROWSKY HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
LARS PETROWSKY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2003 -
Petrowsky 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2018 -
L. Petrowsky Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2018
Bestyrelsesposter (5)
-
Petrowsky Vejle A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2024 -
PETROWSKY HORSENS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2024 -
TEKNIQ Kvalitet ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2019 -
Petrowsky Gruppen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2024 -
Petrowsky Management Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (68)
-
PETROWSKY HORSENS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Petrowsky Vejle A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Petrowsky Management Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.11.2017 - 21.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
24.11.2017 - 21.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Petrowsky er indehaver af 4 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• L. Petrowsky Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK.
• S. Petrowsky Holding 2019 ApS (ejer pt. 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK.
• K. Petrowsky Holding 2019 ApS (ejer pt. 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK.
• Petrowsky 2018 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Petrowsky Management Holding ApS (46,87%) samt Petrowsky Gruppen A/S (48,49%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lars Petrowsky, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LARS PETROWSKY HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 8.701' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Petrowsky 2018 ApS kunne fremvise et underskud på 2.578' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.701' DKK (LARS PETROWSKY HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (PETROWSKY EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.510' DKK (Petrowsky 2018 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 365' DKK (PETROWSKY EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Simon Petrowsky.