Erling Faber Bonnesen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MENU KOKKENS DINER TRANSPORTABLE ApS (Revisor) |
Største overskud: | 874.275' DKK SYGEPLEJERSKERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2021) |
Største underskud: | -254.601' DKK KMD A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 7.365.941' DKK SYGEPLEJERSKERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2022) |
Største gæld: | 2.675.600' DKK KMD A/S (2017) |
Flest årsværk: | 2.920 årsværk hos KMD A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Revisor af MENU KOKKENS DINER TRANSPORTABLE ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 1491542038
Karrieren som leder begyndte den dag i 1987 ved MENU KOKKENS DINER TRANSPORTABLE ApS (tidligere ASX 12702 ApS) i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Erling Faber Bonnesen i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen den 26. september 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. september 1995.
Repræsentant (1)
-
Foreningen for medlemmer af Venstres Folketingsgruppe
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Dansk Gastronomisk Union
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Foreningen for medlemmer af Venstres Folketingsgruppe
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
Fonden Dansk Gastronomisk Union
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
SYGEPLEJERSKERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2006
Registreringsdato: 23.05.2006
Blå bog (fortsat)
Erling har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - 23.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - 19.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - 19.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Erling Faber Bonnesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Fonden Dansk Gastronomisk Union der præsenterede et overskud på 1.235' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Fonden Dansk Gastronomisk Union der præsenterede et underskud på 1.435' DKK.
Erling har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2002 til 2006 hos Fortum Waste Solutions A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 62.756' DKK (KOMMUNEKEMI A/S (Nu: Fortum Waste Solutions A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178.248' DKK (KOMMUNEDATA A/S (Nu: KOMBIT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.322.768' DKK (SYGEPLEJERSKERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -327' DKK (Fonden Dansk Gastronomisk Union).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Morten Juul Andersen.